文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 四年级口算题300道

四年级口算题300道

1) 500+(407+0)= 2) 386+382+114=

3) 42+(91+158+109)= 4) (87+103+113)+97= 5) (246+387+154)+13= 6) 49+(71+151+129)= 7) 255+(79+45)= 8) (169+39+131)+261= 9) 219+175+181+225= 10) 14+498+486= 11) (404+195+96)+305= 12) 793+393=

13) (106+45+94)+155= 14) 433+(477+67)+23= 15) 25+(251+275+49)= 16) 51+(5+49)=

17) (83+33+17)+67= 18) 196+97=

19) 41+(33+59)= 20) 290+171+210+329= 21) 1000+499= 22) 226+(166+74)= 23) 63+(82+137)+118= 24) 354+479+146= 25) 76+(44+124)+156= 26) 270+(96+230+404)= 27) 108+215+292+185= 28) (89+89)+(11+11)= 29) 108+(221+192+79)= 30) 257+60+143+340= 31) 56+(143+144)= 32) (259+349+141)+51= 33) (198+252+102)+48= 34) 80+(43+20+57)= 35) 434+238+66= 36) 92+(34+108)+166= 37) 82+(78+218+222)= 38) (54+150)+(146+50)= 39) 254+(144+246+356)= 40) 176+(236+124)+64= 41) 62+219+238+81= 42) (6+66+94)+34= 43) (140+125+160)+175= 44) 13+(287+387)=

45) 200+95= 46) 1002+495=

47) 370+430+130= 48) 159+140+41+60= 49) 195+(141+205+259)= 50) 31+(62+69)=

加减法的简便运算题(一)

1) 713-(387+313)= 2) 866-370-130=

3) 399-195= 4) 400-199=

5) 807-401= 6) 397-196=

7) 369-(246+69)= 8) 594-300=

9) 480-78-116-206= 10) 982+(30-482)=

11) 656-(300-144)= 12) 514+(434-14)=

13) 756-272-(51+77)= 14) 594+(193-94)=

15) 146-(56-54)= 16) 597-196-104=

17) 760-(2+79)-319= 18) 200-93=

19) 227-(170+27)= 20) 282-9-(1+190)= 21) 152-31-(12+57)= 22) 365-(55+89)-56= 23) 206-106= 24) 392-(109+54)-37= 25) 344-143-95-62= 26) 556-98-(170+32)= 27) 266-(158+66)= 28) 377-(131-23)=

29) 349-(24+51)-125= 30) 529-(388-271)=

31) 606-303= 32) 234-(181-166)= 33) 753-449-51= 34) 399-30-(123+147)=

35) 561-(171+114)-115= 36) 333-(191-67)=

37) 405-(46+41)-213= 38) 617-60-(201+239)= 39) 842-12-135-353= 40) 599-300=

41) 699-(25+299)= 42) 122+(55-22)=

43) 820-93-407= 44) 630-103-12-385= 45) 254-(186-146)= 46) 761-(191+261)= 47) 709-(102+39)-259= 48) 207-96=

49) 666-338-62= 50) 120-(91-80)=

乘法运算定律的简便运算题(一)

1) 402×389= 2) 72×25=

3) 55×28×25= 4) 163×56×125=

5) 294×353+147×294= 6) 107×56×125=

7) 25×160×125= 8) 127×16×25=

9) 25×224×125= 10) 25×64×125=

11) 4×482+4+17×4= 12) 246×146+254×246= 13) 44×16+44+483×44= 14) 402×79=

15) 78×186+14×78= 16) 21×55+45×21= 17) 201×8-8-8×100= 18) 362×5+195×362= 19) 52×25= 20) 197×171=

21) 25×288×125= 22) 25×32×125=

23) 40×157+143×40= 24) 166×16×25=

25) 194×10-10-10×93= 26) 134×16×125=

27) 498×83= 28) 45×20×25=

29) 231×173+27×231= 30) 155×62+138×155= 31) 40×125= 32) 113×28×25=

33) 739×7-7-7×338= 34) 726×11-11-11×325= 35) 207×159+241×207= 36) 72×45+55×72= 37) 32×125= 38) 217×12×25=

39) 56×28×25= 40) 25×96×125=

41) 228×24×25= 42) 24×125=

43) 64×125= 44) 44×25=

45) 188×24×125= 46) 191×1-1-1×90=

47) 25×160×125= 48) 56×125=

49) 72×25= 50) 153×16×125=

除法运算定律的简便运算题(一)

1) 112000÷5600= 2) 7875÷25=

3) 200÷25= 4) 5400÷150÷4= 5) 7475÷25= 6) 4755÷15=

7) 3600÷100÷4= 8) 2400÷100÷4= 9) 12600÷600= 10) 2225÷25= 11) 6408÷24= 12) 2450÷25= 13) 2928÷24= 14) 11200÷175÷4= 15) 1356÷12= 16) 5450÷25=

17) 81000÷4500= 18) 25900÷175÷4= 19) 5000÷125÷4= 20) 6000÷100÷4= 21) 10400÷100÷4= 22) 36000÷3600= 23) 1400÷50÷4= 24) 4250÷25= 25) 840÷24= 26) 10800÷150÷4= 27) 1500÷25÷4= 28) 900÷300= 29) 25200÷2800= 30) 50÷25=

31) 1000÷50÷4= 32) 48000÷3000=

33) 20000÷2500= 34) 1675÷25=

35) 5940÷27= 36) 900÷900=

37) 700÷25= 38) 1200÷75÷4=

39) 912÷24= 40) 20000÷1000=

41) 1200÷25÷4= 42) 11475÷25=

43) 25200÷1800= 44) 129600÷5400=

45) 8000÷100÷4= 46) 3000÷125÷4=

47) 9075÷25= 48) 7200÷150÷4=

49) 2650÷25= 50) 630÷18=

四则混合运算的简便运算题(一)

1) 444-(387-356)= 2) 5502÷21=

3) 25×32×125= 4) 797+401=

5) 25×192×125= 6) 330×119+381×330= 7) (79+92+121)+108= 8) (37+56+63)+44= 9) 144-2-30-68= 10) 103×91=

11) 25×192×125= 12) 304+(166-104)= 13) 282×135+365×282= 14) 183×3-3-3×82= 15) (155+356)+(345+144)= 16) 799-407=

17) 88×125= 18) 289+(376+111+24)= 19) (56+98)+(44+2)= 20) 89+(155+111+45)=

21) 124+(261+176+39)= 22) 297-0-(0+200)=

23) 67+71+233+229= 24) 376×1-1-1×175=

25) 214×71+429×214= 26) 9100÷175÷4=

27) 108+(16-8)= 28) 58+156+142=

29) 396-203= 30) 25×32×125=

31) 200+95= 32) 645-200-200=

33) 149+(208+251)+192= 34) (34+261+366)+139= 35) 407-205= 36) 250-57-143=

37) (33+65+67)+35= 38) 197-96=

39) (315+299+85)+101= 40) 40×125=

41) 25×128×125= 42) 62+(79+38)+21= 43) 4075÷25= 44) 40×125=

45) 48×25= 46) 342×372+28×342= 47) 2×258+2+41×2= 48) 101×1=

49) 168-8-92= 50) 64×125=